RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
Informe ejecutivo de RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZALEZ QUINTO SL | Administrador Mancomunado | 06/02/2023 | |
MONTAJE HERMANOS RUIZ CASCANT SL | Administrador Unico | 09/06/2021 | |
PARUCANOS VALENCIA SL | Apoderado | 16/12/2020 | |
AISLAMIENTOS VICMAT SL | Apoderado | 28/05/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
Empresa: GONZALEZ QUINTO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Quinto Roberto
- Ruiz Cascant Victor Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11307, L 8585, F 140, S 8, H V 208849, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Empresa: MONTAJE HERMANOS RUIZ CASCANT SL
Administrador Unico
- Ruiz Cascant Victor Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11006, L 8284, F 89, S 8, H V 198871, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-46
Empresa: PARUCANOS VALENCIA SL
Apoderado
- Ruiz Cascant Victor Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10228, L 7510, F 171, S 8, H V 174381, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-46
Empresa: AISLAMIENTOS VICMAT SL
Apoderado
- Rios Cebrian Fernando
- Ruiz Cascant Victor Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10505, L 7786, F 199, S 8, H V 182191, I/A 2 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-46
Información de RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR
Mostramos los datos de RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CASCANT VICTOR SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos