RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUQUE INMOBILIARIA 2019 SL | Administrador Solidario | 13/06/2019 | |
VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | |
RC FINSEG ASESORES SL | Socio Unico | 18/07/2012 | |
RC FINSEG ASESORES SL | Administrador Unico | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
Empresa: DUQUE INMOBILIARIA 2019 SL
Administrador Solidario
- Arana Arcas Francisco Jose
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE122241, I/A 5 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-41
Empresa: DUQUE INMOBILIARIA 2019 SL
Administrador Solidario
- Arana Arcas Francisco Jose
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6732 , F 45, S 8, H SE122241, I/A 1 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-41
Empresa: VIACREDIT SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Arana Arcas Francisco Jose
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128 , F 215, S 8, H SE107988, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-41
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albiach Gomez Enrique
- Arisa Gonzalez Carlos
- Arroyo De La Fuente Mercedes
- Blanco Lazaro Juan Jose
- Charlan Jusdado Fernando
- Crespo Perez Jose Ignacio
- Diez Alcalde Jesus Antonio
- Garcia Perez Guillermo
- Garris Rojo Javier
- Gonzalez Calle Isabel Maria
- Martel Lopez De Carrizosa Christian
- Maso Baldovi Raul
- Mateo Del Puerto Arcadio
- Mir Maluquer Santiago
- Miro Rius Jose Pascual
- Montero Fernandez Vivancos Francisco Javier
- Peidro Montaner Jorge
- Rodriguez Besteiro Oscar
- Romberg Sanchez Daniel Hans
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
- Yaben Arano Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 214, S 8, H M 281944, I/A 479 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: RC FINSEG ASESORES SL
Administrador Unico
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560 , F 72, S 8, H SE 94045, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-41
Empresa: RC FINSEG ASESORES SL
Socio Único
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560 , F 72, S 8, H SE 94045, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-41
Apoderado
- Ruiz Casanueva Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 216, S 8, H M 281944, I/A 400 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CASANUEVA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos