RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA Y AUDITORIA RUIZ Y ASOCIADOS SL | Socio Unico | 03/04/2014 | |
CONSULTORIA Y AUDITORIA RUIZ Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
QUALITYGEST ASESORAMIENTO INTEGRAL SL | Socio Unico | 13/05/2009 | |
QUALITYGEST ASESORAMIENTO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 13/05/2009 |
VINCULACIONES DE RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
Liquidador Unico
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 5, S 8, H CR 23576, I/A 2 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-13
Administrador Unico
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 5, S 8, H CR 23576, I/A 2 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-13
Administrador Unico
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 29, S 8, H CR 23582, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-13
Socio Único
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 29, S 8, H CR 23582, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-13
Administrador Unico
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 5, S 8, H CR 23576, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-13
Socio Único
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 5, S 8, H CR 23576, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-13
Empresa: LANZATEL COMUNICACIONES SL
Liquidador Mancomunado
- Camacho Fernandez De Mera Marta
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 200, S 8, H CR 12085, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-13
Empresa: LANZATEL COMUNICACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Camacho Fernandez De Mera Marta
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 200, S 8, H CR 12085, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-13
Administrador Unico
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 127, S 8, H CR 19732, I/A 1 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-13
Socio Único
- Ruiz Carrillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 127, S 8, H CR 19732, I/A 1 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-13
Información de RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CARRILLO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos