RUIZ BOY ANGELINA
Informe ejecutivo de RUIZ BOY ANGELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ BOY ANGELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTENISE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2019 | |
VALUIZ INVEST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2019 | |
VALUIZ INVEST SL | Presidente | 15/01/2014 | |
VALUIZ INVEST SL | Consejero | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ BOY ANGELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ BOY ANGELINA
Empresa: VALUIZ INVEST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
- Valls Ruiz Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47008 , F 41, S 8, H B 446933, I/A 13 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: VALUIZ INVEST SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47008 , F 41, S 8, H B 446933, I/A 13 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: ESTENISE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
- Valls Ruiz Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 55, S 8, H B 165507, I/A 25 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: ESTENISE SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 55, S 8, H B 165507, I/A 25 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: LOREDO FOODS SL
Representante
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36933 , F 38, S 8, H M 660550, I/A 5 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: EHLIS SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Ruiz Boy Angelina
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45096 , F 65, S 8, H B 65116, I/A 104 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: ESTENISE SL
Consejero Delegado
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 51, S 8, H B 165507, I/A 21 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-08
Empresa: ESTENISE SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 159, S 8, H B 165507, I/A 20 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Empresa: VALUIZ INVEST SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44100 , F 74, S 8, H B 446933, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Empresa: VALUIZ INVEST SL
Consejero Delegado
- Ruiz Boy Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44100 , F 71, S 8, H B 446933, I/A 4 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ BOY ANGELINA
Mostramos los datos de RUIZ BOY ANGELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ BOY ANGELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos