RUIZ BERNIER RAFAEL
Informe ejecutivo de RUIZ BERNIER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ BERNIER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DE GESTION Y CONTROL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 04/10/2011 | |
CONSULTORIA TECNOLOGICA SA | Administrador Unico | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ BERNIER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ BERNIER RAFAEL
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 98, S 8, H CO 8443, I/A 13 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-14
Empresa: CONSULTORIA TECNOLOGICA SA
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 154, S 8, H CO 6007, I/A 14 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-14
Empresa: CONSULTORIA TECNOLOGICA SA
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 129, S 8, H CO 6007, I/A 13 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-14
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 98, S 8, H CO 8443, I/A 12 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-14
Empresa: MICROENER SL
Liquidador
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 41, S 8, H CO 21269, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-14
Empresa: MICROENER SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 41, S 8, H CO 21269, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-14
Empresa: CONSULTORIA TECNOLOGICA SA
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 129, S 8, H CO 6007, I/A 11 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-14
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 97, S 8, H CO 8443, I/A 11 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-14
Empresa: MICROENER SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernier Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 40, S 8, H CO 21269, I/A 3 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-14
Información de RUIZ BERNIER RAFAEL
Mostramos los datos de RUIZ BERNIER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ BERNIER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos