RUIZ BERNARDINO ELENA
Informe ejecutivo de RUIZ BERNARDINO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ BERNARDINO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUF BEQUEM SL | Liquidador | 20/08/2019 | |
HEYDA SCHUH SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
RESTAURANTE ASADOR LA LLESCA SL | Socio Unico | 13/04/2010 | |
RESTAURANTE ASADOR LA LLESCA SL | Administrador Unico | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ BERNARDINO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ BERNARDINO ELENA
Empresa: LAUF BEQUEM SL
Liquidador
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 59, S 8, H A 133217, I/A 3 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-03
Empresa: LAUF BEQUEM SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 59, S 8, H A 133217, I/A 3 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-03
Empresa: HEYDA SCHUH SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 61, S 8, H A 157646, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-03
Empresa: LAUF BEQUEM SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 59, S 8, H A 133217, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-03
Empresa: LAUF BEQUEM SL
Socio Único
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 59, S 8, H A 133217, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-03
Empresa: RESTAURANTE ASADOR LA LLESCA SL
Administrador Unico
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 219, S 8, H A 120970, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-03
Empresa: RESTAURANTE ASADOR LA LLESCA SL
Socio Único
- Ruiz Bernardino Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 219, S 8, H A 120970, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-03
Información de RUIZ BERNARDINO ELENA
Mostramos los datos de RUIZ BERNARDINO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ BERNARDINO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos