RUIZ BERJANO ILDEFONSO
Informe ejecutivo de RUIZ BERJANO ILDEFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ BERJANO ILDEFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL | Consejero | 21/12/2010 | 24/09/2015 |
SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL | Apoderado | 17/01/2011 | 06/02/2013 |
SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL | Administrador Unico | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ BERJANO ILDEFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ BERJANO ILDEFONSO
Empresa: SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL
Consejero
- Capote Porrua Manuel Higinio
- Lopez Ayensa Soledad
- Ruiz Berjano Ildefonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 205, S 8, H SE 28079, I/A 17 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Empresa: SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL
Apoderado
- Ruiz Berjano Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 205, S 8, H SE 28079, I/A 15 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Empresa: SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL
Apoderado
- Ruiz Berjano Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 203, S 8, H SE 28079, I/A 13 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-41
Empresa: SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL
Consejero
- Capote Porrua Manuel Higinio
- Lopez Ayensa Soledad
- Ruiz Berjano Ildefonso
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 203, S 8, H SE 28079, I/A 12 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-41
Empresa: SEPRUR SERVICIOS INTEGRADOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Berjano Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 203, S 8, H SE 28079, I/A 12 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-41
Información de RUIZ BERJANO ILDEFONSO
Mostramos los datos de RUIZ BERJANO ILDEFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ BERJANO ILDEFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos