RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES AHILLOS SL | Apoderado | 24/03/2017 | |
HORMIGONES AHILLOS SL | Apoderado | 11/09/2014 | |
HORMIGONES AHILLOS SL | Apoderado | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
Empresa: ALCAYESOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Bautista Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 42, S 8, H J 6208, I/A 15 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-23
Empresa: HORMIGONES AHILLOS SL
Apoderado
- Ruiz Bautista Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 33, S 8, H J 5385, I/A 6 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-23
Empresa: ALCAYESOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Bautista Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 41, S 8, H J 6208, I/A 12 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-23
Empresa: HORMIGONES AHILLOS SL
Apoderado
- Ruiz Bautista Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 32, S 8, H J 5385, I/A 5 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-23
Empresa: HORMIGONES AHILLOS SL
Apoderado
- Ruiz Bautista Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 32, S 8, H J 5385, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-23
Información de RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos