RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAPID CONTROL DESINFECCION SL | Apoderado | 19/07/2022 | |
SAFE INVESTMENT FUTURE SL | Administrador Unico | 18/08/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
Empresa: RAPID CONTROL DESINFECCION SL
Apoderado
- Horcajuelo Gualda Emilio Daniel
- Ruiz Arriaza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20388 , F 143, S 8, H M 360605, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: IGEO FACTORY SOFTWARE SL
Administrador Solidario
Representante
- Ruiz Arriaza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33789 , F 144, S 8, H M 608138, I/A 2 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Empresa: IGEO FACTORY SOFTWARE SL
Administrador Solidario
Representante
- Ruiz Arriaza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33789 , F 140, S 8, H M 608138, I/A 1 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: SAFE INVESTMENT FUTURE SL
Administrador Unico
- Ruiz Arriaza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 138, S 8, H GU 9559, I/A 1 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-19
Información de RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA
Mostramos los datos de RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ARRIAZA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos