RUIZ ARAUZO MARKEL
Informe ejecutivo de RUIZ ARAUZO MARKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ARAUZO MARKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERBEIRA SOCIEDAD DE PROMOCION DE EMPRESAS SA | Apoderado Solidario | 27/01/2020 | |
CASTELLAR VIDRIO SA | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | |
CRISNOVA VIDRIO SA | Apoderado Solidario | 24/12/2018 | |
VIDRALA SA | Apoderado Solidario | 04/06/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ ARAUZO MARKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ARAUZO MARKEL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 189, S 8, H VI 9631, I/A 18 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-01
Empresa: CASTELLAR VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Garcia Ortiz Alberto
- Ruiz Arauzo Markel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 141, S 8, H B 324124, I/A 31 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Empresa: CASTELLAR VIDRIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 141, S 8, H B 324124, I/A 30 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Empresa: AIALA VIDRIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 182, S 8, H VI 11230, I/A 34 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-01
Empresa: AIALA VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Arauzo Markel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 176, S 8, H VI 11230, I/A 26 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-10-01
Empresa: CRISNOVA VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Arauzo Markel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 221, S 8, H AB 1340, I/A 82 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-02
Empresa: CRISNOVA VIDRIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 205, S 8, H AB 1340, I/A 77 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-02
Empresa: VIDRALA SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Arauzo Markel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 127, S 8, H VI 1551, I/A 175 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-01
Empresa: CASTELLAR VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Fernandez De Mendia Gonzalez De Matauco Joseba
- Garcia Ortiz Alberto
- Ruiz Arauzo Markel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43233 , F 172, S 8, H B 324124, I/A 23 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: AIALA VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Arauzo Markel
- Velasco Zulueta Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 34, S 8, H VI 11230, I/A 18 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-01
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ ARAUZO MARKEL
Mostramos los datos de RUIZ ARAUZO MARKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ARAUZO MARKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos