RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
Informe ejecutivo de RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGIBERIA INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 15/03/2022 | |
LOGIBERIA TRANS SA | Representante | 26/05/2021 | |
MAKOPENTA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/02/2021 | |
LOGIBERIA INMOBILIARIA SL | Representante | 21/01/2021 | |
LOGIBERIA RENTING VH SL | Representante | 19/01/2021 | |
RULOCU INVERSIONES SL | Consejero Delegado | 14/12/2020 | |
RULOCU INVERSIONES SL | Consejero | 11/12/2020 | |
LOGIBERIA PARK ARAIA SL | Administrador Unico | 28/10/2019 | |
LOGICARGO EUROPA SL | Administrador Unico | 27/11/2017 | |
ALAVESA DE MECANICA Y TRANSFORMACIONES SL | Administrador Unico | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
Empresa: CAR TERMINAL ALICANTE SL
Liquidador
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 565591, I/A 8 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: CAR TERMINAL ALICANTE SL
Administrador Unico
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 565591, I/A 8 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GLOBTRANS LOGISTICA SL
Liquidador
Representante
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36986 , F 130, S 8, H M 660931, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: GLOBTRANS LOGISTICA SL
Consejero Delegado
- Ibrahim Hassane Nait
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Consejero
- Ibrahim Hassane Nait
- Ibrahim Mohamed Nait
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Presidente
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36986 , F 130, S 8, H M 660931, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: LANDABIDE SL
Apoderado
- Alarcon Salinas Fernando Jesus
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41270 , F 26, S 8, H M 731529, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: LANDABIDE SL
Administrador Unico
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41270 , F 26, S 8, H M 731529, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: LOGIBERIA INMOBILIARIA SL
Nuevo Socio Único
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41343 , F 79, S 8, H M 732813, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: SILT LOGISTICS SL
Administrador Unico
Representante
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24644 , F 14, S 8, H M 443575, I/A 5 (06/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: LOGIBERIA TRANS SA
Administrador Unico
Representante
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28892 , F 151, S 8, H M 520225, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: LOGIBERIA TRANS SA
Consejero Delegado
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
Consejero
- Ruiz Alonso De Castañeda Pedro
- Ruiz Alonso De Castañeda Ricardo
- Ruiz Domenech Pedro
- Ruiz Lopez Pedro
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28892 , F 151, S 8, H M 520225, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO
Mostramos los datos de RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ALONSO DE CASTAÑEDA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos