RUIZ ALDOMA ABIGAIL
Informe ejecutivo de RUIZ ALDOMA ABIGAIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ALDOMA ABIGAIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTINPRO MEL SL | Administrador Unico | 12/06/2020 | |
YOKANGA INVESTMENTS SL | Secretario | 20/05/2020 | |
YOKANGA INVESTMENTS SL | Consejero | 20/05/2020 | |
YOKANGA INVESTMENTS SL | Consejero Delegado | 20/05/2020 | |
ARGALI SL | Administrador Unico | 22/02/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ ALDOMA ABIGAIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ALDOMA ABIGAIL
Empresa: GESTINPRO MEL SL
Administrador Unico
- Ruiz Aldoma Abigail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47343 , F 116, S 8, H B 549098, I/A 1 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Empresa: YOKANGA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- Ruiz Aldoma Abigail
Consejero
- Aldoma Puigdomenech Maria Lluisa
- Ruiz Aldoma Abigail
- Salvans Rodriguez Enric
Presidente
Secretario
- Ruiz Aldoma Abigail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47304 , F 183, S 8, H B 547969, I/A 1 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-08
Empresa: SODECA HOLDING SL
REPR.143 RRM
- Ruiz Aldoma Abigail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 3, S 8, H B 341106, I/A 15 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-08
Empresa: ARGALI SL
Administrador Unico
- Ruiz Aldoma Abigail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36769 , F 67, S 8, H B 295477, I/A 4 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: SODECA HOLDING SL
REPR.143 RRM
- Ruiz Aldoma Abigail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 2, S 8, H B 341106, I/A 12 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Información de RUIZ ALDOMA ABIGAIL
Mostramos los datos de RUIZ ALDOMA ABIGAIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ALDOMA ABIGAIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos