RUIZ AGUILERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de RUIZ AGUILERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ AGUILERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AC2R SERVICIOS JURIDICOS SCP | Administrador Solidario | 26/02/2019 | 25/03/2021 |
AC2R SERVICIOS JURIDICOS SCP | Soc.Prof. | 26/02/2019 | 25/03/2021 |
RIPOLL EJIDOEXPORT SL | Administrador Solidario | 02/03/2016 | 07/09/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ AGUILERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ AGUILERA FRANCISCO
Empresa: AC2R SERVICIOS JURIDICOS SCP
Soc.Prof.
- Campaña Fernandez Maria Isabel
- Ruiz Aguilera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 143, S 8, H GR 52772, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-18
Empresa: AC2R SERVICIOS JURIDICOS SCP
Administrador Solidario
- Campaña Fernandez Maria Isabel
- Ruiz Aguilera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 143, S 8, H GR 52772, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-18
Empresa: AC2R SERVICIOS JURIDICOS SCP
Administrador Solidario
- Alcaide Vargas Maria Concepcion
- Campaña Fernandez Maria Isabel
- Ruiz Aguilera Francisco
- Ruiz Azañedo Maria Eugenia
Soc.Prof.
- Alcaide Vargas Maria Concepcion
- Campaña Fernandez Maria Isabel
- Ruiz Aguilera Francisco
- Ruiz Azañedo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 142, S 8, H GR 52772, I/A 1 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-18
Empresa: RIPOLL EJIDOEXPORT SL
Administrador Solidario
- Ripoll Callejon Maria Dolores
- Ruiz Aguilera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 21, S 8, H AL 45564, I/A 2 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-04
Empresa: RIPOLL EJIDOEXPORT SL
Administrador Solidario
- Ripoll Callejon Maria Dolores
- Ruiz Aguilera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 21, S 8, H AL 45564, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-04
Información de RUIZ AGUILERA FRANCISCO
Mostramos los datos de RUIZ AGUILERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ AGUILERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos