RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELOCITY TRANSINTERNACIONAL SL | Apoderado | 13/03/2019 |
VINCULACIONES DE RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
Empresa: VELOCITY TRANSINTERNACIONAL SL
Apoderado
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 177, S 8, H V 181629, I/A 4 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-46
Empresa: TUCANFRUIT SPAIN SL
Apoderado
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34883 , F 153, S 8, H M 627392, I/A 4 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: PRICE 21 GLOBEX SL
Apoderado
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34883 , F 152, S 8, H M 627392, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: SIC FRUIT SPEDITION SL
Administrador Solidario
- Climent Fuentes Ramon
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7469, L 4770, F 25, S 8, H V 89597, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-46
Empresa: REFORMES DECORHABITAT SL
Administrador Solidario
- Climent Fuentes Ramon
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7469, L 4770, F 24, S 8, H V 89597, I/A 2 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Empresa: RUICARP STYLE SL
Administrador Solidario
- Ruiperez Marin Adolfo Ramon
- Ruiperez Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6603, L 3907, F 157, S 8, H V 71341, I/A 4 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-46
Información de RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIPEREZ MARIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos