RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORGANIZACION Y RIESGO SL | Administrador Unico | 19/08/2014 | |
KIND LEADING SITE SL | Administrador Unico | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiperez Delgado Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47347 , F 148, S 8, H B 4052, I/A 406 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiperez Delgado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 79, S 8, H B 4052, I/A 384 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Empresa: ORGANIZACION Y RIESGO SL
Administrador Unico
- Ruiperez Delgado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5577 , F 212, S 8, H M 91258, I/A 7 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Empresa: KIND LEADING SITE SL
Administrador Unico
- Ruiperez Delgado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23159 , F 129, S 8, H M 415058, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS
Mostramos los datos de RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIPEREZ DELGADO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos