RUIBAL MARTINEZ DANIEL
Informe ejecutivo de RUIBAL MARTINEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIBAL MARTINEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES RUICAL SL | Liquidador | 06/03/2020 | |
MONTAJES RUIBAL SL | Socio Unico | 03/03/2020 | |
MONTAJES RUIBAL SL | Administrador Unico | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE RUIBAL MARTINEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIBAL MARTINEZ DANIEL
Empresa: MONTAJES RUICAL SL
Liquidador
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 184, S 8, H CA 17917, I/A 13 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-11
Empresa: MONTAJES RUICAL SL
Administrador Unico
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 184, S 8, H CA 17917, I/A 13 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-11
Empresa: MONTAJES RUIBAL SL
Administrador Unico
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 116, S 8, H CA 56334, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-11
Empresa: MONTAJES RUIBAL SL
Socio Único
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 116, S 8, H CA 56334, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-11
Empresa: MONTAJES RUICAL SL
Administrador Unico
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 184, S 8, H CA 17917, I/A 11 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Empresa: MONTAJES RUICAL SL
Administrador Mancomunado
- Castro Bolaños Jose Antonio
- Ruibal Martinez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 183, S 8, H CA 17917, I/A 9 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-11
Información de RUIBAL MARTINEZ DANIEL
Mostramos los datos de RUIBAL MARTINEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIBAL MARTINEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos