RUESCAS VIDAL LORENA
Informe ejecutivo de RUESCAS VIDAL LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUESCAS VIDAL LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y A SENIOR 2020 SL | Administrador Unico | 31/07/2019 |
VINCULACIONES DE RUESCAS VIDAL LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUESCAS VIDAL LORENA
Empresa: DETRAS DE LA IGLESIA 2020 SL
Administrador Unico
- Ruescas Vidal Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 189, S 8, H A 164916, I/A 4 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-03
Empresa: DETRAS DE LA IGLESIA 2020 SL
Administrador Unico
- Ruescas Vidal Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 189, S 8, H A 164916, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-03
Empresa: DETRAS DE LA IGLESIA 2020 SL
Administrador Solidario
- Ferrandiz Moreno Maria Virginia
- Ruescas Vidal Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 189, S 8, H A 164916, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-03
Empresa: DETRAS DE LA IGLESIA 2020 SL
Administrador Solidario
- Ferrandiz Moreno Maria Virginia
- Ruescas Vidal Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 189, S 8, H A 164916, I/A 2 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
Administrador Unico
- Ruescas Vidal Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 117, S 8, H A 166230, I/A 1 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-03
Información de RUESCAS VIDAL LORENA
Mostramos los datos de RUESCAS VIDAL LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUESCAS VIDAL LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos