RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
Informe ejecutivo de RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOUNT CHRISTIE CORP SL | Administrador Unico | 21/12/2010 | |
MOUNT CHRISTIE CORP SL | Apoderado | 16/11/2010 |
VINCULACIONES DE RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
Empresa: PEZ 12 SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 163, S 8, H M 79421, I/A 18 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 205, S 8, H M 45677, I/A 13 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Empresa: FICAL 104 SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8637 , F 32, S 8, H M 139018, I/A 8 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: H BARTOLOME SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6312 , F 178, S 8, H M 102912, I/A 16 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: LAS FUENTES DE FUENLABRADA SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2733 , F 11, S 8, H M 46863, I/A 12 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: FICAL 104 SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8637 , F 32, S 8, H M 139018, I/A 7 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: LAS FUENTES DE FUENLABRADA SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2733 , F 10, S 8, H M 46863, I/A 11 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 204, S 8, H M 45677, I/A 12 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: PEZ 12 SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 163, S 8, H M 79421, I/A 17 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Empresa: H BARTOLOME SA
Administrador Unico
- Ruescas Cabezas Maria De La Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6312 , F 178, S 8, H M 102912, I/A 15 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
VER MAS ACTOS
Información de RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ
Mostramos los datos de RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUESCAS CABEZAS MARIA DE LA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos