RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
Informe ejecutivo de RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J E P P COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 05/01/2011 | |
J E P P COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 04/01/2011 |
VINCULACIONES DE RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
Empresa: J E P P COMUNICACIONES SL
Nuevo Socio Único
- Ruelas Garcia Carol Miluska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15180 , F 173, S 8, H M 253934, I/A 6 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Empresa: J E P P COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Ruelas Garcia Carol Miluska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15180 , F 173, S 8, H M 253934, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Información de RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA
Mostramos los datos de RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUELAS GARCIA CAROL MILUSKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos