RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
Informe ejecutivo de RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 10/04/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 21/11/2018 | 10/04/2024 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 22/11/2018 | 10/04/2024 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 08/02/2019 | 10/04/2024 |
VINCULACIONES DE RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Allende Ormazabal Leire
- Allende Ormazabal Leire
- Amigo Sanchez Inmaculada
- Amigo Sanchez Inmaculada
- Amigo Sanchez Inmaculada
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Bustos Salgado Itziar
- Bustos Salgado Itziar
- Bustos Salgado Itziar
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Casas Sanchez Francisco Jose
- Casas Sanchez Francisco Jose
- Casas Sanchez Francisco Jose
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cedeño Barriga Jorge
- Cedeño Barriga Jorge
- Cedeño Barriga Jorge
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- De La Herran Moreno Jorge
- De La Herran Moreno Jorge
- De Marcos Paredes Julio
- De Marcos Paredes Julio
- De Marcos Paredes Julio
- Egea Monzu Daniel
- Egea Monzu Daniel
- Egea Monzu Daniel
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Emperador Bendito Luis Angel
- Emperador Bendito Luis Angel
- Emperador Bendito Luis Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Esteban Tena Juan Jose
- Esteban Tena Juan Jose
- Font Martin Ana Maria
- Font Martin Ana Maria
- Font Martin Ana Maria
- Fraga Loureiro Begoña
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Salazar Almudena
- Garcia Salazar Almudena
- Garcia Salazar Almudena
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Jerez Fernandez Cristina
- Jerez Fernandez Cristina
- Jerez Fernandez Cristina
- Legaz Oses Beatriz
- Legaz Oses Beatriz
- Legaz Oses Beatriz
- Lobo Martinez Enrique
- Lobo Martinez Enrique
- Lobo Martinez Enrique
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lopez Clemente Fernando
- Lopez Clemente Fernando
- Lopez Sanchez Beatriz
- Lopez Sanchez Beatriz
- Lopez Sanchez Beatriz
- Manzano Sanchez Patricia
- Manzano Sanchez Patricia
- Manzano Sanchez Patricia
- Marchena Carrero Miguel Angel
- Marchena Carrero Miguel Angel
- Marchena Carrero Miguel Angel
- Marco Saez Ana Belen
- Marco Saez Ana Belen
- Marco Saez Ana Belen
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Melero Grande Juan Carlos
- Melero Grande Juan Carlos
- Melero Grande Juan Carlos
- Mendoza Juez Berta
- Mendoza Juez Berta
- Mendoza Juez Berta
- Monge Riat Alejandro
- Monge Riat Alejandro
- Monge Riat Alejandro
- Monteys Salvador Fernando
- Monteys Salvador Fernando
- Monteys Salvador Fernando
- Montoya Reguera Carlos
- Montoya Reguera Carlos
- Montoya Reguera Carlos
- Morilla Garcia Desiree
- Morilla Garcia Desiree
- Morilla Garcia Desiree
- Moya Duran Maria Rosario
- Moya Duran Maria Rosario
- Moya Duran Maria Rosario
- Oropesa Cucurull Marta
- Oropesa Cucurull Marta
- Oropesa Cucurull Marta
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Romero Maria Inmaculada
- Perez Romero Maria Inmaculada
- Perez Romero Maria Inmaculada
- Poncela Herrero Manuel
- Poncela Herrero Manuel
- Poncela Herrero Manuel
- Requena Alvarez Maria Jose
- Requena Alvarez Maria Jose
- Requena Alvarez Maria Jose
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rojas De Teresa Belen
- Rojas De Teresa Belen
- Rojas De Teresa Belen
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Rueda Vilches Mª Milagros
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Sanchez Rodriguez Ana
- Sanchez Rodriguez Ana
- Sanchez Rodriguez Ana
- Torres Martinez Beatriz
- Torres Martinez Beatriz
- Torres Martinez Beatriz
- Villalba Cruz Nora
- Villalba Cruz Nora
- Villalba Cruz Nora
- Villar Hernandez Joaquin
- Villar Hernandez Joaquin
- Villar Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 81, S 8, H S 1960, I/A 5094 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Amado Sereno Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Calabria Benito Eduardo Fernando
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cedeño Barriga Jorge
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Comesaña Alvarez Dario Manuel
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Dauden Martinez Jose Antonio
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Romera Jose Enrique
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Graña Fajardo Vanessa
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Indiano Benedi Carlos Jose
- Jerez Fernandez Cristina
- Llarregui Yoldi Eduardo
- Lluelma Laynez Antonio
- Lopez Arnau Jessica
- Lozano Paredes Jose
- Madueño Moyano Juan Jose
- Mañas Urbon Ricardo
- Martinez De La Escalera Rubio Ignacio
- Martinez Del Amor Juan Angel
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Navarro De La Fuente Antonio
- Neira Barroso Francisco Jose
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Fiunte Jose Luis
- Puñal Mourelle Jose Manuel
- Reina Colman Yamila
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Vecino Angel
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Ruiz Herrera Manuel
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Villalba Cruz Nora
- Viñas Barba Jose Luis
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 16, S 8, H S 1960, I/A 3732 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Amado Sereno Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Blazquez Marquez Adolfo
- Calabria Benito Eduardo Fernando
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cedeño Barriga Jorge
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Comesaña Alvarez Dario Manuel
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Dauden Martinez Jose Antonio
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Romera Jose Enrique
- Gonzalez Babe Jose Maria Pascual
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Graña Fajardo Vanessa
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Indiano Benedi Carlos Jose
- Jerez Fernandez Cristina
- Llarregui Yoldi Eduardo
- Lluelma Laynez Antonio
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lozano Paredes Jose
- Madueño Moyano Juan Jose
- Mañas Urbon Ricardo
- Martinez De La Escalera Rubio Ignacio
- Martinez Del Amor Juan Angel
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Mendoza Juez Berta
- Monge Riat Alejandro
- Montoya Reguera Carlos
- Navarro De La Fuente Antonio
- Neira Barroso Francisco Jose
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Fiunte Jose Luis
- Puñal Mourelle Jose Manuel
- Reina Colman Yamila
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Vecino Angel
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Ruiz Herrera Manuel
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Used Alonso Enrique
- Villalba Cruz Nora
- Viñas Barba Jose Luis
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 200, S 8, H S 1960, I/A 3684 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Amado Sereno Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Blazquez Marquez Adolfo
- Calabria Benito Eduardo Fernando
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cedeño Barriga Jorge
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Comesaña Alvarez Dario Manuel
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Dauden Martinez Jose Antonio
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Romera Jose Enrique
- Gonzalez Babe Jose Maria Pascual
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Graña Fajardo Vanessa
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Indiano Benedi Carlos Jose
- Jerez Fernandez Cristina
- Llarregui Yoldi Eduardo
- Lluelma Laynez Antonio
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lozano Paredes Jose
- Madueño Moyano Juan Jose
- Mañas Urbon Ricardo
- Martinez De La Escalera Rubio Ignacio
- Martinez Del Amor Juan Angel
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Mendoza Juez Berta
- Monge Riat Alejandro
- Montoya Reguera Carlos
- Navarro De La Fuente Antonio
- Neira Barroso Francisco Jose
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Fiunte Jose Luis
- Puñal Mourelle Jose Manuel
- Reina Colman Yamila
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Vecino Angel
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Ruiz Herrera Manuel
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Used Alonso Enrique
- Villalba Cruz Nora
- Viñas Barba Jose Luis
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 198, S 8, H S 1960, I/A 3682 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Amado Sereno Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Berna Niñerola Javier Enrique
- Blazquez Marquez Adolfo
- Calabria Benito Eduardo Fernando
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cedeño Barriga Jorge
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Comesaña Alvarez Dario Manuel
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Dauden Martinez Jose Antonio
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Romera Jose Enrique
- Gonzalez Babe Jose Maria Pascual
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Graña Fajardo Vanessa
- Herrero Fernandez Manuel Ignacio
- Indiano Benedi Carlos Jose
- Jerez Fernandez Cristina
- Llarregui Yoldi Eduardo
- Lluelma Laynez Antonio
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lozano Paredes Jose
- Madueño Moyano Juan Jose
- Mañas Urbon Ricardo
- Martinez De La Escalera Rubio Ignacio
- Martinez Del Amor Juan Angel
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Mendoza Juez Berta
- Monge Riat Alejandro
- Montoya Reguera Carlos
- Navarro De La Fuente Antonio
- Neira Barroso Francisco Jose
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Perez Fiunte Jose Luis
- Puñal Mourelle Jose Manuel
- Reina Colman Yamila
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Vecino Angel
- Rueda Vilches Mª Milagros
- Ruiz Herrera Manuel
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Used Alonso Enrique
- Villalba Cruz Nora
- Viñas Barba Jose Luis
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 197, S 8, H S 1960, I/A 3681 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-39
Información de RUEDA VILCHES Mª MILAGROS
Mostramos los datos de RUEDA VILCHES Mª MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA VILCHES Mª MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos