RUEDA VILA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de RUEDA VILA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUEDA VILA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRELEGALIA ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 13/02/2024 | |
BRELEGALIA ABOGADOS SLP | Socio Unico | 13/02/2024 | |
FILEGALIA ABOGADOS SLP | Socio Unico | 07/11/2023 | |
FILEGALIA ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 07/11/2023 | |
FILEGALIA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 07/11/2023 | |
IN DUBIO ABOGADOS SLP | Socio Unico | 31/07/2018 | |
IN DUBIO ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 31/07/2018 | |
R.S. BROK-ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 16/06/2014 |
VINCULACIONES DE RUEDA VILA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA VILA MARIA TERESA
Empresa: BRELEGALIA ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46338 , F 181, S 8, H M 813852, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: BRELEGALIA ABOGADOS SLP
Socio Único
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46338 , F 181, S 8, H M 813852, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: FILEGALIA ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Rueda Vila Maria Teresa
Soc.Prof.
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45812 , F 130, S 8, H M 805151, I/A 1 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: FILEGALIA ABOGADOS SLP
Socio Único
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45812 , F 130, S 8, H M 805151, I/A 1 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: IN DUBIO ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37939 , F 110, S 8, H M 675555, I/A 1 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
Empresa: IN DUBIO ABOGADOS SLP
Socio Único
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37939 , F 110, S 8, H M 675555, I/A 1 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
Empresa: R.S. BROK-ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Rueda Vila Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 116, S 8, H A 140472, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-03
Información de RUEDA VILA MARIA TERESA
Mostramos los datos de RUEDA VILA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA VILA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos