RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
Informe ejecutivo de RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2022 | 18/01/2023 |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2016 | 08/08/2017 |
VINCULACIONES DE RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albacete Benito Javier
- Alcain Arratibel Josu Mirena
- Aragones Olive Jaume
- Aranguren Lopez Jose Luis
- Arcos Perez Jose Luis
- Armas Modrego Sonia Maria
- Armendariz Lusarreta Leire
- Badia Noray Montserrat
- Baltanas Alonso Ivan
- Bayarri Castell Juan Marcos
- Benavent Macian Maria Jose
- Bernal Jimenez Urbano
- Boya Sastre Marques Manuel
- Cabrera Padilla Luz Lucia
- Camara Campos Raquel
- Catala Camara Marc
- Colmenares Martinez Rodrigo
- Cortes Lucena Maria Dolores
- Cortes Rey Javier
- De Stexhe Nestares Alfredo Jose
- Deniz Rodriguez Noelia
- Diez Cobo Maria Angeles
- Fernandez Angel Alberto
- Fernandez Rodriguez Cristina
- Ferrandez Barturen Elena
- Gabaldon Ortega Angel Romulo
- Garcia De Miguel Marta
- Garcia Escoms Francisco Javier
- Gener Sanz Milagros
- Gomez Calero Maria Isabel
- Gonzalez Fernandez Carlos
- Guinea Valle Deodoro Maria
- Jimenez Agueda Ricardo
- Larrea Carrascosa Lourdes
- Lazaro Lambea Angel
- Llena Berñe David Pedro
- Lopez Machio Susana
- Lopez Ribera Maria
- Rodriguez Concepcion Ana Belen
- Rodriguez Polegre Eduardo
- Rueda Sanchez Juan Cristobal
- Sanchez Lopez Demetrio
- Sanchez Muñoz Ana Isabel
- Villanueva Fresan Ana Carmen
- Villoria Prieto Javier
- Zoido Priego David
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arranz Martin Ana
- Bilbao Kamio Jose Manuel
- Borrell Vilaseca Oriol
- Esteban Grifoll Luis
- Fuertes Blasco Juan Ramon
- Llena Berñe David Pedro
- Torreguitart Batet Juan
- Torres Garcia Carlos
- Torres Villodre German
- Viladecans Bombardo Jaime
- Viladecans Bombardo Jaime
- Viladecans Bombardo Jaime
- Viladecans Bombardo Jaime
Apoderado
- Bilbao Kamio Jose Manuel
- Bilbao Kamio Jose Manuel
- Catalan Gutierrez Cristina
- De La Morena Crespo Miguel
- Diaz Cordoves Baños Virginia
- Esteban Grifoll Luis
- Fuertes Blasco Juan Ramon
- Fuertes Blasco Juan Ramon
- Gumma Roura Catalina
- Herrera Acosta Carlos Alberto
- Izquierdo Alvarez Daniel
- Jimenez Blanco Rafael
- Jimenez Carrero Andres
- Llena Berñe David Pedro
- Macho Ayuso Rodolfo
- Ruestes Piñol Ramon
- Vallalta Gilabert Elena
- Vicenti Alcaide Diego Jesus
- Viladecans Bombardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 164, S 8, H V 178351, I/A 819 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaria Romero Violeta
- Alonso Mas Celso
- Alsina Garcia Ainara
- Alvarez Martin Eva
- Ambel Trapero Jose Luis
- Antelo Pardo Borja
- Antunez Garcia Eva Esther
- Armas Modrego Sonia Maria
- Ausio Bonfill Angels
- Blanco Amann Maria Paz
- Campos Garcia Jesus Luis
- Cano Exposito Teresa Beatriz
- Carvalho Dias Caldeira Pedra Inacia Claudia
- Castel Andreu Sergi
- Chano Parra Luis
- Chavarria Salom Yolanda
- Daudi Borillo Paula
- De Castro Rodriguez Ana
- De La Rica Almendro Angel Ruben
- De La Torre Medina Sandra Raquel
- Del Rio Gordo Angel Jose
- Fernandez Clemente Lopez Maria Jesus
- Fernandez Muñoz Carlos
- Fernandez Puyol Guillermo
- Garcia Casas Jose Antonio
- Garcia Cintado Jesus
- Garcia Garmendia Jonatan
- Garcia Leon Ivan
- Gomez Sires Eva Maria
- Gonzalez Garcia Ana Belen
- Isabel Lopez Silvia Patricia
- Izquierdo Salvador Alba
- Laguna Sanchez De Pablo Virginia
- Lara Rojas Maria Jose
- Llopis Boluda Carmen
- Llorens Selles Monica
- Lopez Muñoz Lorena
- Martin Morilla Victor
- Martinez Fernandez Natalia
- Martos Lupion Andres
- Matos Moreno Maria Francisca
- Mayo Garcia Jose
- Melero Carmona Alberto
- Melis Pont Antonio
- Minguito Aldea Eva Maria
- Molina Arias Javier
- Montes Vera Raul
- Moreno Mareque Elena
- Nadal Gabaldon Jorge
- Nieto Navarro Maria Teresa
- Niño Crespo Begoña
- Nuñez Grau Beatriz
- Pagan Valero Maria Soledad
- Perez Castro Juan Luis
- Perez Gonzalez Gabriel
- Perez Gonzalez Silvia
- Perez Sauquillo Perera Carlos
- Quintero Garcia Mikel
- Rodriguez Fernandez Antonio Manuel
- Rodriguez Perez Maria Del Mar
- Romera Nicolas Encarnacion
- Ropero Molina Pablo Javier
- Rueda Sanchez Juan Cristobal
- Rueda Vega Aristides Eloy
- Ruiz Teba Myriam
- Sabater Munells Judith
- Sanchez Blanca Alberto
- Sanchez Castañer Azahara
- Sanchez Cruz Yurimara
- Sanchis Martinez Jose Antonio
- Sanz Reina Jose Antonio
- Segovia Adarve Ana Maria
- Solana Sisniega Andres
- Sole Leon Carlos
- Tejero Garcia Cristina
- Torrealday Uribe Maria
- Tudela Navarro Francisco Javier
- Zabala Marcuerquiaga Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 23, S 8, H V 178351, I/A 736 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azcona Ria Miriam
- Barroso Gomez Leovigildo
- Bayarri Castell Juan Marcos
- Blazquez Rodriguez Antonia
- Bonvehi Villarejo Rebeca
- Carpio Caballero Carlos
- Carretero Pons Josep
- Casals Beistegui Carlos
- Chavarria Castella Eduardo
- Clemos Matamoros Ana Belen
- Figueras Moragon Juan Antonio
- Garcia Filgueira Lucia
- Gisbert Roca Jesus
- Gomez Lozano Miguel Angel
- Gregorio Esnal Jose Luis
- Hernando Perez Diego
- Lopez Lopez Antonio
- Lozano Farriol Maria Carmen
- Manade Palau Jaime
- Mendieta Suñe Jordi
- Mesa Fariña Maria Yolanda
- Ochoa Arrospide Raquel
- Ortega Alonso Francisco Javier
- Patrik Carlos Gerhar Kempe
- Ramirez Martinez Jose Manuel
- Romero Lucas Mercedes
- Romero Ruiz Cristina
- Rueda Sanchez Juan Cristobal
- Segura Campos Manuel
- Segura Tena Manuel Jose
- Silvente Mora Margarita
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alemany Suades Cristina
- Artigas Terradellas Jose Luis
- Asencio Matas Felip
- Balboa Rodriguez Rebeca
- Bertrana Ibañez Albert
- Boira Costa Ariadna
- Camats Jovell Maria Alba
- Casado Juan Diego
- Cerezo Hernandez Cesar Antonio
- Clop Romero Nuria
- Coll Bofarull Jordi
- Comes Pablo Librada
- Cortes Guerrero Eduardo Jose
- De Miguel Cruz Luis Feliciano
- Domingo Murall Joan
- Echeverria Aguirrezabal Jose
- Eguinoa Izu Francisco Javier
- Ferrer Arbona Miquel
- Ferrer Rosich Lluis
- Font Oller Jordi
- Garcia Ibañez Ana Isabel
- Garcia Mendez Maria Angeles
- Garcia Ribero Antonio
- Garrido Garcia Rosa Maria
- Gonzalez Gonzalez Ruben
- Gonzalez Payo Maria Inmaculada
- Gonzalez Romero Maria Loreto
- Gorroño Arguinchona Idoia
- Ibañez Borras Nuria
- Lagunilla Muñoz Maria Carmen
- Larrinaga Null Alejandro Ignacio
- Larripa Gonzalez Maria Cinta
- Lopez Marquez Pascual
- Lou Madrenys Juan
- Maldonado Llena Monica
- Manzano Garcia Jose Carlos
- Manzano Garcia Juan Carlos
- Martin I Farre Josep Manuel
- Martinez Muñoz Manuel
- Marzo Vidal Alberto
- Mas Fontrodona Francesc Xavier
- Mauri Riba Maria Teresa
- Merida Comino Jose Maria
- Mir Rivero Jose Angel
- Mir Valverde Manuel
- Mollinedo Sanchez Jesus
- Monge Sola Jose Maria
- Moreno Andres Jesus
- Moya Fiol Gabriel Juan
- Nieto Luquero Enrique
- Olive Ferran Jaume
- Ormaechea Candia David
- Parrado Cascajosa Jose Manuel
- Perez Vieites Victor Hugo
- Portoles Chueca Sara
- Poyatos Jorda Albert
- Puig Sastre Jose Maria
- Quilez Comin Jose Francisco
- Ramirez Llinares Miguel
- Ramis Guerrero Juan
- Ramon Aragon Robert Daniel
- Reigal Merino Javier Blas
- Rodriguez Bautista Gerardo
- Rubin De Celis Blanco Aurelio Cesar
- Rubio Magro Carlos
- Rui Manuel Francisco De Melo Mesquita
- Saez Sanz Maria Eugenia
- Sanchez De La Vega Jordi
- Sanchez Villegas Miguel
- Segura Latorre Jose
- Sentinella Sole Vicente
- Septien Terreros Miguel
- Sole Bausa Miquel Angel
- Torrecillas Puget Soledad
- Torres Baldellou Rosa Manuela
- Torres Piñol Francisco Javier
- Tur Tur Mercedes
- Urrea Ferez Yolanda
- Vallespi Capdevila Jorge
- Valverde Blanco Josefa Angeles
- Velazquez Leris Jesus
- Zamora Homedes Jose
- Zorraquino Rico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 178, S 8, H B 41232, I/A 1093 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anguera Tortosa Oriol
- Avila Garcia Francisca Andrea
- Busca Santamaria Silvia
- Cerda Gras Carlos
- Ciges Martinez Marta
- De Diego Andres Jaime
- Ferrer Mascarell Inmaculada
- Ferrer Vilanova Cristina
- Gandara Garcia Gemma Maria
- Gil Bravo Helena Milagros
- Landete Gil Juan
- Landgraf Crespi Maria De Los Angeles
- Navarro Sanchez Monica
- Ortenbach Alonso Cristina
- Perez Perez Maria Teresa
- Pujals Orriols Rosa Maria
- Regaño Gonzalez Monica
- Rodriguez Exposito Lucia
- Rodriguez Fontan Beatriz
- Rodriguez Reyes Jesus Javier
- Rubio Santamarta Beatriz
- Rueda Sanchez Juan Cristobal
- Ruiz Aguilar Rocio
- Sanz Santesteban Gabriel
- Soria Gonzalez Isabel Maria
- Trancoso Martinez David
- Tur Strik Nicolas
- Zazo Felipe Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44818 , F 193, S 8, H B 41232, I/A 852 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-08
Información de RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL
Mostramos los datos de RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA SANCHEZ JUAN CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos