RUEDA SANCHEZ ISABEL
Informe ejecutivo de RUEDA SANCHEZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUEDA SANCHEZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION RUFER 2007 SL | Administrador Solidario | 10/09/2022 | |
MASSAMA LISBO SL | Apoderado Solidario | 28/07/2022 | |
NKR CAPITAL PRIVADO SCR SA | Consejero | 16/12/2021 | |
NKR CAPITAL PRIVADO SCR SA | Secretario | 16/12/2021 | |
RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL | Apoderado | 29/07/2021 | |
NAREI SERVICIOS GLOBALES SL | Administrador Solidario | 04/07/2021 | |
PROMOTORA DE VIVIENDA VALDECOR SL | Administrador Solidario | 12/05/2021 | |
BURMEO GESTION SL | Administrador Solidario | 17/03/2020 | |
LUSHAN SERVICIOS GLOBALES SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
LARIMAR INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUEDA SANCHEZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA SANCHEZ ISABEL
Empresa: DYSNOMIA SICAV
Liquidador
- Rueda Sanchez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31931 , F 177, S 8, H M 574687, I/A 9 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: DYSNOMIA SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Jose
- Rueda Sanchez Lorena
- RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31931 , F 177, S 8, H M 574687, I/A 9 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: PROMOCION RUFER 2007 SL
Administrador Solidario
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Sanchez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24356 , F 17, S 8, H M 438068, I/A 9 (10/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: MASSAMA LISBO SL
Apoderado Solidario
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34211 , F 20, S 8, H M 615425, I/A 2 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: NKR CAPITAL PRIVADO SCR SA
Consejero
- Rueda Rodriguez Jose
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Jose
- Rueda Sanchez Lorena
Entidad Gestora
Presidente
Secretario
- Rueda Sanchez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42749 , F 102, S 8, H M 755957, I/A 1 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: DYSNOMIA SICAV
Consejero
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Jose
- Rueda Sanchez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31931 , F 176, S 8, H M 574687, I/A 7 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42145 , F 49, S 8, H M 746168, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: NAREI SERVICIOS GLOBALES SL
Administrador Solidario
- Rueda Rodriguez Jose
- Rueda Sanchez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42145 , F 26, S 8, H M 746166, I/A 1 (04/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30913 , F 31, S 8, H M 284899, I/A 24 (04/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rueda Rodriguez Jose
- Rueda Sanchez Isabel
- Rueda Sanchez Jose
- Rueda Sanchez Lorena
Presidente
Secretario
- Rueda Sanchez Isabel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30913 , F 31, S 8, H M 284899, I/A 24 (04/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
VER MAS ACTOS
Información de RUEDA SANCHEZ ISABEL
Mostramos los datos de RUEDA SANCHEZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA SANCHEZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos