RUEDA GARCIA RAMON
Informe ejecutivo de RUEDA GARCIA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUEDA GARCIA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIDAS SILENCIADOR SL | Apoderado Solidario | 07/02/2014 | |
MIDAS SILENCIADOR SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE RUEDA GARCIA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA GARCIA RAMON
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado Solidario
- Mendiola Martinez Raul
- Pascual Herranz Vicente
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 67, S 8, H M 34255, I/A 107 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Garcia Barredo Campo Jesus
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 57, S 8, H M 34255, I/A 106 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Mendiola Martinez Raul
- Pascual Herranz Vicente
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 225, S 8, H M 34255, I/A 100 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Barredo Campo Jesus
- Pascual Herranz Vicente
- Rueda Garcia Ramon
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 224, S 8, H M 34255, I/A 99 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 222, S 8, H M 34255, I/A 96 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 222, S 8, H M 34255, I/A 96 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado Mancomunado
- Flipo Alain Georges Eugene
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 221, S 8, H M 34255, I/A 93 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Barredo Campo Jesus
- Pascual Herranz Vicente
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 220, S 8, H M 34255, I/A 91 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Flipo Alain Georges Eugene
- Garcia Barredo Campo Jesus
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29374 , F 220, S 8, H M 34255, I/A 91 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: MIDAS SILENCIADOR SL
Apoderado
- Flipo Alain Georges Eugene
- Garcia Barredo Campo Jesus
- Rueda Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17783 , F 223, S 8, H M 34255, I/A 85 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
VER MAS ACTOS
Información de RUEDA GARCIA RAMON
Mostramos los datos de RUEDA GARCIA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA GARCIA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos