RUEDA CHARLES JULIAN
Informe ejecutivo de RUEDA CHARLES JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUEDA CHARLES JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COWUP BEAUTY SL | Apoderado | 24/02/2023 | |
AUREUS ROTA SL | Apoderado | 03/09/2014 |
VINCULACIONES DE RUEDA CHARLES JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA CHARLES JULIAN
Empresa: COWUP BEAUTY SL
Apoderado
- Rueda Charles Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 102, S 8, H M 779558, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: AUREUS ROTA SL
Apoderado
- Rueda Charles Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30789 , F 79, S 8, H M 554092, I/A 3 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: AUREUS ROTA SL
Administrador Unico
- Rueda Charles Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30789 , F 79, S 8, H M 554092, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Empresa: AUREUS ROTA SL
Administrador Unico
- Rueda Charles Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30789 , F 76, S 8, H M 554092, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Información de RUEDA CHARLES JULIAN
Mostramos los datos de RUEDA CHARLES JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA CHARLES JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos