RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
Informe ejecutivo de RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTROL DE LIMPIEZA ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS 2.000 SL | Secretario No Consejero | 12/03/2014 | |
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACION MARBELLA SL | Secretario | 12/05/2010 | |
RADIO TELEVISION MARBELLA SL | Secretario No Consejero | 11/02/2010 | |
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA | Secretario | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 85, S 8, H MA 4809, I/A 30 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 83, S 8, H MA 4809, I/A 27 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 83, S 8, H MA 4809, I/A 27 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 83, S 8, H MA 4809, I/A 24 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Empresa: TRANSPORTES LOCALES 2.000 SL
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 189, S 8, H MA 22156, I/A 24 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-29
Empresa: TRANSPORTES LOCALES 2.000 SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 187, S 8, H MA 22156, I/A 20 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-29
Empresa: TRANSPORTES LOCALES 2.000 SL
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 187, S 8, H MA 22156, I/A 20 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-29
Empresa: TRANSPORTES LOCALES 2.000 SL
Secretario No Consejero
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 186, S 8, H MA 22156, I/A 17 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-29
Secretario
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4767, L 3675, F 28, S 8, H MA 41467, I/A 20 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-29
Consejero
Presidente
Secretario
- Rueda Carmona Antonio Ramon
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4767, L 3675, F 26, S 8, H MA 41467, I/A 16 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-29
VER MAS ACTOS
Información de RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON
Mostramos los datos de RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA CARMONA ANTONIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos