RUE CLAROS OLGA
Informe ejecutivo de RUE CLAROS OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUE CLAROS OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEMA HEALTH SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
INTIPUNKU COFFEE SL | Apoderado Solidario | 10/10/2022 |
VINCULACIONES DE RUE CLAROS OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUE CLAROS OLGA
Empresa: NEMA HEALTH SL
Administrador Unico
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 88, S 8, H L 35542, I/A 1 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-25
Empresa: INTIPUNKU COFFEE SL
Apoderado Solidario
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48478 , F 146, S 8, H B 585265, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Empresa: ARCHIVEL FARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45401 , F 210, S 8, H B 315301, I/A 46 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: RUTI IMMUNOTHERAPEUTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rue Claros Olga
Apoderado Solidario
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47392 , F 218, S 8, H B 550434, I/A 7 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: RUTI IMMUNOTHERAPEUTICS SL
Apoderado Solidario
- Rue Claros Olga
- Ruiz Avila Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47392 , F 217, S 8, H B 550434, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: IMMUNI THERAPEUTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47392 , F 215, S 8, H B 550434, I/A 2 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Empresa: ARCHIVEL FARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45401 , F 204, S 8, H B 315301, I/A 37 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: ARCHIVEL FARMA SL
Apoderado
- Rue Claros Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45401 , F 204, S 8, H B 315301, I/A 37 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: CA'N MARI SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Rue Claros Olga
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7466 , F 88, S 8, H B 104259, I/A 10 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: CA'N MARI SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Rue Claros Olga
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7466 , F 87, S 8, H B 104259, I/A 5 N (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
VER MAS ACTOS
Información de RUE CLAROS OLGA
Mostramos los datos de RUE CLAROS OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUE CLAROS OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos