RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
Informe ejecutivo de RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARSON ASSETS SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | 13/09/2022 |
CARSON ASSETS SL | Liquidador | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
CASPER PROPERTY SL | Liquidador | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
CASPER PROPERTY SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | 27/06/2022 |
SAMARA GESTION SL | Liquidador | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
SAMARA GESTION SL | Administrador Unico | 26/05/2021 | 14/06/2022 |
VINCULACIONES DE RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
Empresa: CARSON ASSETS SL
Liquidador
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 199, S 8, H M 604750, I/A 12 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Empresa: CARSON ASSETS SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 199, S 8, H M 604750, I/A 12 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Empresa: CASPER PROPERTY SL
Liquidador
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35670 , F 16, S 8, H M 641016, I/A 10 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: CASPER PROPERTY SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Liquidador
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35670 , F 16, S 8, H M 641016, I/A 10 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: SAMARA GESTION SL
Liquidador
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32236 , F 64, S 8, H M 580207, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: SAMARA GESTION SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32236 , F 64, S 8, H M 580207, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: CASPER PROPERTY SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35670 , F 15, S 8, H M 641016, I/A 9 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: CARSON ASSETS SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 199, S 8, H M 604750, I/A 11 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: SAMARA GESTION SL
Administrador Unico
- Rudgalvis Jurgis Gabrielius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32236 , F 64, S 8, H M 580207, I/A 8 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Información de RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS
Mostramos los datos de RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUDGALVIS JURGIS GABRIELIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos