RUBIO ZORNOZA ANTONIO
Informe ejecutivo de RUBIO ZORNOZA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUBIO ZORNOZA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS FERCO SL | Apoderado | 23/03/2015 | |
CON RUC INVERSIONES SL | Apoderado | 11/02/2011 | |
TRECOR 2006 SL | Apoderado | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE RUBIO ZORNOZA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO ZORNOZA ANTONIO
Empresa: OBRAS FERCO SL
Apoderado
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12293 , F 164, S 8, H M 194939, I/A 9 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: CON RUC INVERSIONES SL
Socio Único
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14725 , F 7, S 8, H M 244416, I/A 9 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: INCO 2006 SL
Liquidador
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23023 , F 13, S 8, H M 412443, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Empresa: INCO 2006 SL
Administrador Unico
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23023 , F 13, S 8, H M 412443, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Empresa: CON RUC INVERSIONES SL
Apoderado
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14725 , F 5, S 8, H M 244416, I/A 8 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Empresa: CON RUC INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14725 , F 5, S 8, H M 244416, I/A 7 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Empresa: TRECOR 2006 SL
Apoderado
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23647 , F 43, S 8, H M 424332, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: TRECOR 2006 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Freire Rafael
- Ferreira Beirante Arlindo
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23647 , F 43, S 8, H M 424332, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: MOTO SCOOTING WEB SL
Administrador Unico
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24337 , F 99, S 8, H M 437648, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: CON RUC INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rubio Zornoza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14725 , F 5, S 8, H M 244416, I/A 6 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO ZORNOZA ANTONIO
Mostramos los datos de RUBIO ZORNOZA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO ZORNOZA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos