RUBIO VILA JESUS
Informe ejecutivo de RUBIO VILA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO VILA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | 07/07/2023 |
ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | 02/08/2019 |
VINCULACIONES DE RUBIO VILA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO VILA JESUS
Empresa: ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL
Administrador Unico
- Rubio Vila Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10341, L 7622, F 134, S 8, H V 178192, I/A 5 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-46
Empresa: ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL
Administrador Unico
- Rubio Vila Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10341, L 7622, F 134, S 8, H V 178192, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
Empresa: ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL
Administrador Unico
- Rubio Vila Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10341, L 7622, F 133, S 8, H V 178192, I/A 2 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-46
Empresa: ASESORIA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL
Administrador Unico
- Rubio Vila Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10341, L 7622, F 131, S 8, H V 178192, I/A 1 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-46
Información de RUBIO VILA JESUS
Mostramos los datos de RUBIO VILA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO VILA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos