RUBIO TARDON SERGIO
Informe ejecutivo de RUBIO TARDON SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO TARDON SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IB WELLNESS & PERFORM SL | Apoderado Solidario | 08/06/2023 | |
REHABILITACION INFANTIL ESPECIALIZADA SL | Apoderado Solidario | 15/06/2017 | |
LA SIETE DE AVILA SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | |
SIMA DEPORTE Y OCIO SL | Administrador Solidario | 12/04/2016 | |
AQUILES FISIOSALUD SL | Apoderado Solidario | 23/01/2015 | |
LA SIETE DE AVILA SL | Apoderado Solidario | 11/04/2014 | |
SIMA DEPORTE Y OCIO SL | Apoderado Solidario | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE RUBIO TARDON SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO TARDON SERGIO
Empresa: IB WELLNESS & PERFORM SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45275 , F 132, S 8, H M 796478, I/A 2 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36054 , F 82, S 8, H M 647875, I/A 2 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: SIMA DEPORTE Y OCIO SL
Administrador Solidario
- Miguel Angel Campo Rubin
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 93, S 8, H SG 4546, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-40
Empresa: LA SIETE DE AVILA SL
Administrador Unico
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 78, S 8, H SG 6511, I/A 4 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-40
Empresa: AQUILES FISIOSALUD SL
Apoderado Solidario
- Galino Mateos Luis Antonio
- Martin Granados Miguel Angel
- Nieto Lopez Ivan
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32969 , F 128, S 8, H M 593463, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: LA SIETE DE AVILA SL
Apoderado Solidario
- Martin Granados Miguel Angel
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 77, S 8, H SG 6511, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-40
Empresa: SIMA DEPORTE Y OCIO SL
Apoderado Solidario
- Martin Granados Miguel Angel
- Nieto Lopez Ivan
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 93, S 8, H SG 4546, I/A 5 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-40
Empresa: SIMA DEPORTE Y OCIO SL
Administrador Unico
- Rubio Tardon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 93, S 8, H SG 4546, I/A 4 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-40
Información de RUBIO TARDON SERGIO
Mostramos los datos de RUBIO TARDON SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO TARDON SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos