RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADIBIO SL | Presidente | 11/08/2014 | |
ADIBIO SL | Consejero | 11/08/2014 | |
AQUILON CYL SL | Consejero | 06/09/2012 | |
BIO-GES STARTERS SA | Consejero | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 14532, I/A 12 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-24
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Consejero
- Hernandez- Mora Diaz Rosario
- MOPE PROMOCIONES SIGLO XXI SL
- Rodriguez Garcia Miguel
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Presidente
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 14532, I/A 12 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-24
Empresa: BIO-GES STARTERS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 57, S 8, H LE 13945, I/A 7 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-24
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Consejero
- Hernandez- Mora Diaz Rosario
- MOPE PROMOCIONES SIGLO XXI SL
- Rodriguez Garcia Miguel
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Presidente
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 142, S 8, H LE 14532, I/A 9 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-24
Empresa: BIO-GES STARTERS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 28, S 8, H LE 13945, I/A 6 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-24
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Consejero
- Rodriguez Garcia Miguel
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 200, S 8, H LE 14532, I/A 8 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-24
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Presidente
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 200, S 8, H LE 14532, I/A 8 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-24
Empresa: AGROPECUARIA EL BARBON SL
Presidente
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 200, S 8, H LE 14532, I/A 8 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-24
Empresa: ADIBIO SL
Consejero
Presidente
- Rubio Nistal Pedro Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 71, S 8, H L 25201, I/A 3 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-25
Empresa: BIO-GES STARTERS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 28, S 8, H LE 13945, I/A 5 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-24
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos