RUBIO NAVARRO CANDIDO
Informe ejecutivo de RUBIO NAVARRO CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO NAVARRO CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROTEX TCH SA | Administrador Unico | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE RUBIO NAVARRO CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO NAVARRO CANDIDO
Empresa: EUROTEX TCH SA
Administrador Unico
- Rubio Navarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 40, S 8, H SE 12311, I/A 34 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Empresa: PINTURAS EUROTEX SA
Administrador Unico
- Rubio Navarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 38, S 8, H SE 12311, I/A 26 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-41
Empresa: TRANSOCEAN COATINGS IBERIA SL
Liquidador Unico
- Rubio Navarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5809 , F 93, S 8, H SE100317, I/A 6 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: TRANSOCEAN COATINGS IBERIA SL
Administrador Unico
- Rubio Navarro Candido
Liquidador Unico
- Rubio Navarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5809 , F 93, S 8, H SE100317, I/A 6 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: PINTURAS EUROTEX SA
Administrador Unico
- Rubio Navarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 37, S 8, H SE 12311, I/A 23 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-41
Información de RUBIO NAVARRO CANDIDO
Mostramos los datos de RUBIO NAVARRO CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO NAVARRO CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos