RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
Informe ejecutivo de RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACIONES LES USERES SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
LABTYRES SL | Socio Unico | 15/02/2023 | |
GESTION NATURAL LES USERES SL | Socio Unico | 19/02/2021 | |
TRANS LES USERES SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
NEUMATICOS ALCORA SL | Administrador Unico | 24/03/2017 | |
RUMIPORK SL | Administrador Unico | 18/11/2016 | |
CABANES MOTOR SL | Administrador Unico | 19/11/2015 | |
RUBIO PALLARES SL | Administrador Unico | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
Empresa: INNOVACIONES LES USERES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916, L 1476, F 102, S 8, H CS 47276, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-12
Empresa: GESTION NATURAL LES USERES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1392, F 48, S 8, H CS 43821, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-12
Empresa: LABTYRES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892, L 1452, F 11, S 8, H CS 46246, I/A 2 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-12
Empresa: LABTYRES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892, L 1452, F 11, S 8, H CS 46246, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
Empresa: LABTYRES SL
Socio Único
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892, L 1452, F 11, S 8, H CS 46246, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
Empresa: GESTION NATURAL LES USERES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1392, F 46, S 8, H CS 43821, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-12
Empresa: GESTION NATURAL LES USERES SL
Socio Único
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1392, F 46, S 8, H CS 43821, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-12
Empresa: TRANS LES USERES SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820, L 1380, F 221, S 8, H CS 43383, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-12
Empresa: NEUMATICOS ALCORA SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726, L 1287, F 161, S 8, H CS 39770, I/A 1 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-12
Empresa: RUMIPORK SL
Administrador Unico
- Rubio Miguel Juan Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 214, S 8, H CS 39372, I/A 1 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-12
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO
Mostramos los datos de RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO MIGUEL JUAN ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos