RUBIO MARTI MARIA ESTELA
Informe ejecutivo de RUBIO MARTI MARIA ESTELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO MARTI MARIA ESTELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GIMENEZ SL | Administrador Unico | 20/11/2014 | |
PROMOCIONES VALENCIA DEL CID SL | Administrador Unico | 19/11/2014 | |
CONSTRUCCIONES GIMENEZ RICARTE SL | Administrador Unico | 18/11/2014 | |
GIAL INVERSIONES Y NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE RUBIO MARTI MARIA ESTELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO MARTI MARIA ESTELA
Empresa: PROMOCIONES GIMENEZ SL
Administrador Unico
- Rubio Marti Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871, L 1183, F 177, S 8, H V 16104, I/A 12 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-46
Empresa: PROMOCIONES VALENCIA DEL CID SL
Administrador Unico
- Rubio Marti Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871, L 1183, F 191, S 8, H V 16105, I/A 12 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-46
Empresa: CONSTRUCCIONES GIMENEZ RICARTE SL
Administrador Unico
- Rubio Marti Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232, L 2540, F 193, S 8, H V 42241, I/A 8 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-46
Empresa: CONSTRUCCIONES GIAL SL
Administrador Unico
- Rubio Marti Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 83, S 8, H V 15745, I/A 10 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-46
Información de RUBIO MARTI MARIA ESTELA
Mostramos los datos de RUBIO MARTI MARIA ESTELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO MARTI MARIA ESTELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos