RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES RUBIO LOPEZ SL | Administrador Solidario | 01/02/2023 | |
EL NUEVO TEJAR DE ALCOBENDAS SL | Administrador Unico | 27/11/2020 | |
TECNOLOGIA Y FRANQUICIAS RACMO SL | Administrador Unico | 06/06/2019 | |
DLMC INVERSIONES SL | Administrador Unico | 04/02/2019 | |
MONTAJES ELECTRICOS SAN PABLO SL | Administrador Unico | 04/02/2019 | |
COMPAÑIA GENERAL DE ENERGIAS RENOVABLES DE LOS MONTES DE TOLEDO SL | Administrador Unico | 05/03/2018 | |
PULGAR SOLAR 2 SL | Administrador Unico | 05/03/2018 | |
RUBIO Y VALLADARES ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 29/03/2016 | |
QUALGIC 21 SL | Administrador Unico | 02/01/2016 | |
AIREO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 29/06/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: AUTOCARES RUBIO LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Rubio Lopez Javier
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 11, S 8, H AL 11800, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-04
Empresa: AUTOCARES RUBIO LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Rubio Lopez Javier
- Rubio Lopez Jose Antonio
- Rubio Muñoz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 11, S 8, H AL 11800, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-04
Empresa: EL NUEVO TEJAR DE ALCOBENDAS SL
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34490 , F 144, S 8, H M 620298, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: TECNOLOGIA Y FRANQUICIAS RACMO SL
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30332 , F 3, S 8, H M 545907, I/A 2 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SAN PABLO SL
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 150, S 8, H TO 8665, I/A 5 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-45
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SAN PABLO SL
Administrador Solidario
- Rubio Lopez Jose Antonio
- Rubio Lopez Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 150, S 8, H TO 8665, I/A 5 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-45
Empresa: DLMC INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 56, S 8, H TO 20427, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-45
Empresa: DLMC INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Rubio Lopez Jose Antonio
- Rubio Lopez Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 56, S 8, H TO 20427, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-45
Empresa: PULGAR SOLAR 2 SL
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 196, S 8, H TO 30468, I/A 4 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-45
Administrador Unico
- Rubio Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 33, S 8, H TO 25482, I/A 7 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-45
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos