RUBIO JORDA GEMA
Informe ejecutivo de RUBIO JORDA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUBIO JORDA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMASE 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 23/11/2009 | 01/02/2024 |
SEA CARRIERS SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2015 | 01/02/2024 |
CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado | 21/11/2017 | 25/01/2024 |
CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL | Administrador Unico | 08/02/2018 | 11/10/2022 |
CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado | 01/04/2015 | 21/11/2017 |
CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL | Secretario | 28/07/2015 | |
CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL | Consejero | 28/07/2015 | |
SEA CARRIERS SL | Apoderado Mancomunado | 08/04/2015 |
VINCULACIONES DE RUBIO JORDA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO JORDA GEMA
Empresa: EMASE 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Bustos Enrique
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 3312, F 202, S 8, H V 58829, I/A 9 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: SEA CARRIERS SL
Apoderado Mancomunado
- Domenech Rodriguez Antonio Jose
- Moreno Bustos Enrique
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6181, L 3487, F 7, S 8, H V 62506, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Domenech Rodriguez Antonio Jose
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 21, S 8, H V 64521, I/A 21 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Administrador Unico
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 21, S 8, H V 64521, I/A 20 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Administrador Unico
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6277, L 3582, F 32, S 8, H V 64521, I/A 16 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Bustos Enrique
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6277, L 3582, F 32, S 8, H V 64521, I/A 15 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Alandes Cervero Vicente
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6277, L 3582, F 31, S 8, H V 64521, I/A 14 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: CONTAINER LOGISTIC VALENCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alandes Cervero Rafael
- Domenech Rodriguez Antonio Jose
- EMASE 2000 SL
- Rubio Jorda Gema
Presidente
Secretario
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6277, L 3582, F 31, S 8, H V 64521, I/A 12 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-46
Empresa: SEA CARRIERS SL
Apoderado Mancomunado
- Domenech Rodriguez Antonio Jose
- Moreno Bustos Enrique
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6181, L 3487, F 6, S 8, H V 62506, I/A 13 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-46
Empresa: SEA CARRIERS SL
Apoderado Mancomunado
- Domenech Rodriguez Antonio Jose
- Rubio Jorda Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6181, L 3487, F 6, S 8, H V 62506, I/A 11 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO JORDA GEMA
Mostramos los datos de RUBIO JORDA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO JORDA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos