RUBIO CRUZ DOLORES
Informe ejecutivo de RUBIO CRUZ DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUBIO CRUZ DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANCHADOS LORUTEX SL | Administrador Unico | 24/12/2015 | 08/11/2019 |
PLANCHADOS LORUTEX SL | Liquidador | 08/11/2019 | 08/11/2019 |
PLANCHADOS R.C. 2013 SL | Liquidador | 30/03/2016 | 30/03/2016 |
PLANCHADOS R.C. 2013 SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE RUBIO CRUZ DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO CRUZ DOLORES
Empresa: PLANCHADOS LORUTEX SL
Liquidador
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45128 , F 104, S 8, H B 477701, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: PLANCHADOS LORUTEX SL
Administrador Unico
- Rubio Cruz Dolores
Liquidador
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45128 , F 104, S 8, H B 477701, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: PLANCHADOS R.C. 2013 SL
Liquidador
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 13, S 8, H B 431405, I/A 3 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: PLANCHADOS R.C. 2013 SL
Administrador Unico
- Rubio Cruz Dolores
Liquidador
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 13, S 8, H B 431405, I/A 3 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: PLANCHADOS LORUTEX SL
Administrador Unico
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45128 , F 104, S 8, H B 477701, I/A 1 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Empresa: PLANCHADOS R.C. 2013 SL
Administrador Unico
- Rubio Cruz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 11, S 8, H B 431405, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Información de RUBIO CRUZ DOLORES
Mostramos los datos de RUBIO CRUZ DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO CRUZ DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos