RUBIO ALONSO CARLOS
Informe ejecutivo de RUBIO ALONSO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO ALONSO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado | 12/07/2020 | |
ARISTO PHARMA IBERIA SL | Apoderado | 10/07/2020 | |
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2020 | |
ARISTO PHARMA IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2020 | |
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado | 19/04/2012 | |
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 04/08/2011 |
VINCULACIONES DE RUBIO ALONSO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO ALONSO CARLOS
Apoderado
- Lazaro Sanchez Jose
- Lovera Garcia Carmen
- Rubio Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40294 , F 180, S 8, H M 228467, I/A 64 (12/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: ARISTO PHARMA IBERIA SL
Apoderado
- Lazaro Sanchez Jose
- Lovera Garcia Carmen
- Rubio Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30286 , F 179, S 8, H M 545119, I/A 16 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Rubio Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21178 , F 223, S 8, H M 228467, I/A 61 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: ARISTO PHARMA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lucas Vicente Carmen
- Rubio Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30286 , F 176, S 8, H M 545119, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Apoderado
- Lazaro Sanchez Jose
- Lucas Vicente Carmen
- Rubio Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21178 , F 216, S 8, H M 228467, I/A 46 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Sanchez Jose
- Lucas Vicente Carmen
- Rauschke Sascha
- Rubio Alonso Carlos
- Teubner Joachim Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21178 , F 216, S 8, H M 228467, I/A 44 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Información de RUBIO ALONSO CARLOS
Mostramos los datos de RUBIO ALONSO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO ALONSO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos