RUBIO ALBA LUIS
Informe ejecutivo de RUBIO ALBA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE RUBIO ALBA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENANT REPRESENTATION GROUP SL | REPR.143 RRM | 11/01/2021 | |
GLOW KAPITAL INVESTMENTS SL | REPR.143 RRM | 21/10/2020 | |
MYRIAD BCN SL | REPR.143 RRM | 29/03/2016 | |
LUX SPACE DEVELOPMENTS SL | REPR.143 RRM | 03/06/2015 | |
TR TECH CONSULTING 2015 SL | REPR.143 RRM | 05/03/2015 | |
RUBAL CAPITAL SL | Administrador Unico | 18/03/2014 | |
LEX CAPITAL ADVISORY SL | REPR.143 RRM | 15/11/2012 | |
CASA MANANA CORP SL | Administrador Solidario | 11/03/2010 | |
TUNDRA CONSULTING & ADVISORY SL | REPR.143 RRM | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE RUBIO ALBA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO ALBA LUIS
Empresa: SALAGROS 1497 SL
Apoderado Mancomunado
- Romagosa Marti Josep Maria
- Rubio Alba Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48197 , F 143, S 8, H B 417879, I/A 35 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ELVASTON ENTERPRISES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40872 , F 139, S 8, H B 371086, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-08
Empresa: HOTEL MGT KOMPANY SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47201 , F 79, S 8, H B 544537, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: TAMARACK MANAGEMENT SLL
Administrador Unico
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 41, S 8, H B 387944, I/A 4 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-08
Empresa: TENANT REPRESENTATION GROUP SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43899 , F 148, S 8, H B 441361, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: GLOW KAPITAL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47491 , F 69, S 8, H B 553507, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: HOTEL MGT KOMPANY SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47201 , F 78, S 8, H B 544537, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: TENANT REPRESENTATION GROUP SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43899 , F 147, S 8, H B 441361, I/A 2 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Empresa: FINCA SON NET SL
Apoderado Mancomunado
- Rubio Alba Luis
- Wild Bjorn Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 107, S 8, H PM 16444, I/A 33 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Empresa: ELVASTON ENTERPRISES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rubio Alba Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40872 , F 139, S 8, H B 371086, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO ALBA LUIS
Mostramos los datos de RUBIO ALBA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO ALBA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos