RUBERT BOIX CARLOS
Informe ejecutivo de RUBERT BOIX CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBERT BOIX CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESSENCES MEDIA SL | Socio Unico | 15/11/2012 | |
ESSENCES MEDIA SL | Administrador Unico | 15/11/2012 |
VINCULACIONES DE RUBERT BOIX CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBERT BOIX CARLOS
Consejero Delegado
Consejero
- Balfago Parra Marina
- Montilla Eslava Juan
- Nicomedes Cucala Reyes De Los Santos
- Rubert Boix Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 11, S 8, H CS 18192, I/A 14 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-12
Consejero Delegado
Consejero
- Balfago Parra Marina
- Montilla Eslava Juan
- Nicomedes Cucala Reyes De Los Santos
- Rubert Boix Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 5, S 8, H CS 18192, I/A 11 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-12
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 5, S 8, H CS 18192, I/A 11 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-12
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 4, S 8, H CS 18192, I/A 8 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-12
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 4, S 8, H CS 18192, I/A 8 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-12
Consejero
- Rubert Boix Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086, L 650, F 4, S 8, H CS 18192, I/A 7 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-12
Empresa: ESSENCES MEDIA SL
Administrador Unico
- Rubert Boix Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606, L 1168, F 155, S 8, H CS 34799, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-12
Empresa: ESSENCES MEDIA SL
Socio Único
- Rubert Boix Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606, L 1168, F 155, S 8, H CS 34799, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-12
Información de RUBERT BOIX CARLOS
Mostramos los datos de RUBERT BOIX CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBERT BOIX CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos