RUBEN ORQUIN CASAS
Informe ejecutivo de RUBEN ORQUIN CASAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUBEN ORQUIN CASAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFARTA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SL | Apoderado Mancomunado | 26/03/2024 | |
COFARTA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
COFARES SUROESTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2019 | 03/01/2024 |
COFARES SUROESTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2020 | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE RUBEN ORQUIN CASAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBEN ORQUIN CASAS
Apoderado Mancomunado
- Ruben Orquin Casas
Apoderado Solidario
- Ruben Orquin Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 210, S 8, H TO 41686, I/A 13 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-45
Empresa: COFARES SUROESTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruben Orquin Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 14, S 8, H BA 1301, I/A 145 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-06
Empresa: COFARES SUROESTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almudena Hernandez Yuste
- Lourdes Luz Lewin Orozco
- Miguel Angel Poblet Gonzalez
- Ruben Orquin Casas
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 142, S 8, H BA 1301, I/A 135 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-06
Empresa: COFARES SUROESTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miguel Angel Poblet Gonzalez
- Ruben Orquin Casas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 139, S 8, H BA 1301, I/A 131 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-06
Información de RUBEN ORQUIN CASAS
Mostramos los datos de RUBEN ORQUIN CASAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBEN ORQUIN CASAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos