RUBEN ALEJANDRO CABANES
Informe ejecutivo de RUBEN ALEJANDRO CABANES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUBEN ALEJANDRO CABANES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRYNELL NEGOTIAL SL | REPR.143 RRM | 25/07/2012 | |
R & R GRUP ASESORES PATRIMONIALES SL | Administrador Solidario | 14/02/2011 |
VINCULACIONES DE RUBEN ALEJANDRO CABANES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBEN ALEJANDRO CABANES
Empresa: FLASH INMUEBLES 21 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32363 , F 8, S 8, H B 208313, I/A 6 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-08
Empresa: BRYNELL NEGOTIAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ruben Alejandro Cabanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43098 , F 34, S 8, H B 421758, I/A 2 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-08
Empresa: PROMOTORA BACONGESSA SL
Consejero Delegado
- Ruben Alejandro Cabanes
Consejero
- Ruben Alejandro Cabanes
Secretario
- Ruben Alejandro Cabanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 119, S 8, H B 162103, I/A 6 (04/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-08
Empresa: R & R GRUP ASESORES PATRIMONIALES SL
Administrador Solidario
- Muñoz Garrido Rosa
- Ruben Alejandro Cabanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 47, S 8, H B 405401, I/A 1 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: CONTRATAS GES SA
Apoderado
- Ruben Alejandro Cabanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36296 , F 14, S 8, H B 22928, I/A 27 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08
Empresa: CONTRATAS GES SA
Apoderado
- Ruben Alejandro Cabanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36296 , F 14, S 8, H B 22928, I/A 26 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Información de RUBEN ALEJANDRO CABANES
Mostramos los datos de RUBEN ALEJANDRO CABANES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBEN ALEJANDRO CABANES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos