RUBE FRAGA MANUEL
Informe ejecutivo de RUBE FRAGA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBE FRAGA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA | Apoderado | 25/01/2011 | 09/06/2022 |
CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA | Apoderado Solidario | 14/01/2014 | 09/06/2022 |
VINCULACIONES DE RUBE FRAGA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBE FRAGA MANUEL
Empresa: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA
Apoderado
- Rube Fraga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315, L 313, F 196, S 8, H IB 1236, I/A 58 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-07
Empresa: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA
Apoderado Solidario
- Rube Fraga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315, L 313, F 196, S 8, H IB 1236, I/A 57 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-07
Empresa: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA
Apoderado Solidario
- Ortiz De Montellano Garcia Salvador
- Rube Fraga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 219, F 57, S 8, H IB 1236, I/A 39 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-07
Empresa: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS SA
Apoderado
- Rube Fraga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 219, F 53, S 8, H IB 1236, I/A 32 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-07
Información de RUBE FRAGA MANUEL
Mostramos los datos de RUBE FRAGA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBE FRAGA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos