RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES E INMUEBLES PEÑAMELERA SL | Administrador Solidario | 09/01/2024 | |
CELORRIO FOODS SL | Administrador Solidario | 08/09/2020 | |
CELORRIO INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 14/08/2020 | |
ROSALDIS SL | Administrador Solidario | 13/06/2019 | |
COMPRE Y COMPARE SA | Administrador Solidario | 13/09/2018 |
VINCULACIONES DE RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
Administrador Solidario
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 206, S 8, H LO 7478, I/A 9 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-26
Administrador Solidario
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 205, S 8, H LO 7478, I/A 8 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-26
Empresa: CELORRIO FOODS SL
Administrador Solidario
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 6, S 8, H LO 19050, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-26
Empresa: CELORRIO INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 111, S 8, H LO 19025, I/A 1 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-26
Empresa: DISTRIBUIDORA RAMOS CELORRIO SL
Administrador Solidario
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 65, S 8, H SE 18619, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: COMPRE Y COMPARE SA
Administrador Solidario
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 55, S 8, H LO 916, I/A 23 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-26
Información de RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBAL FALCON MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos