RUA RODRIGUEZ JACINTO
Informe ejecutivo de RUA RODRIGUEZ JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RUA RODRIGUEZ JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO RUA SL | Consejero | 11/10/2018 | |
RUA PAPEL GESTION SL | Presidente | 02/02/2015 | |
RUA PAPEL GESTION SL | Apoderado | 02/02/2015 | |
RUA PAPEL GESTION SL | Consejero | 02/02/2015 | |
DIANA MALAGA SL | Administrador Solidario | 18/01/2012 | |
RUA PAPEL CATALUÑA SA | Presidente | 04/06/2010 | |
RUA PAPEL CATALUÑA SA | Consejero | 04/06/2010 | |
RUA PAPEL CATALUÑA SA | Consejero Delegado | 04/06/2010 | |
RUA PAPEL CATALUÑA SA | Liquidador | 04/06/2010 | 04/06/2010 |
VINCULACIONES DE RUA RODRIGUEZ JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUA RODRIGUEZ JACINTO
Empresa: TECNO RUA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rua Rodriguez Jacinto
- TECNOLOG SISTEMAS LOGISTICOS SL
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13141 , F 204, S 8, H M 212564, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: RUA PAPEL GESTION SL
Apoderado
- Rua Rodriguez Jacinto
Consejero
- Rua Rodriguez Jacinto
Presidente
- Rua Rodriguez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32766 , F 41, S 8, H B 117527, I/A 13 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: DIANA MALAGA SL
Administrador Solidario
- Rua Pelaez Jose Antonio
- Rua Rodriguez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20496 , F 169, S 8, H M 362716, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Empresa: RUA PAPEL CATALUÑA SA
Liquidador
- Rua Rodriguez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28372 , F 80, S 8, H B 134928, I/A 9 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: RUA PAPEL CATALUÑA SA
Consejero Delegado
- Rua Rodriguez Jacinto
Consejero
- Ferrer Peiro Francisco
- Morell Agud Emilio
- Rua Rodriguez Jacinto
Presidente
- Rua Rodriguez Jacinto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28372 , F 80, S 8, H B 134928, I/A 9 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Información de RUA RODRIGUEZ JACINTO
Mostramos los datos de RUA RODRIGUEZ JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUA RODRIGUEZ JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos