ROZHKOV GEORGY
Informe ejecutivo de ROZHKOV GEORGY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROZHKOV GEORGY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL | Administrador Unico | 14/09/2015 | |
HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL | Socio Unico | 31/07/2015 | |
HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL | Apoderado | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROZHKOV GEORGY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZHKOV GEORGY
Empresa: HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Rozhkov Georgy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 103, S 8, H A 40062, I/A 11 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-03
Empresa: HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL
Socio Único
- Rozhkov Georgy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 102, S 8, H A 40062, I/A 10 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-03
Empresa: BESERO GROUP SL
Administrador Unico
- Rozhkov Georgy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 6, S 8, H A 139709, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-03
Empresa: BESERO GROUP SL
Administrador Unico
- Rozhkov Georgy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 5, S 8, H A 139709, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-03
Empresa: HOTEL PARQUE MAR GUARDAMAR SL
Apoderado
- Rozhkov Georgy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 102, S 8, H A 40062, I/A 7 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-03
Información de ROZHKOV GEORGY
Mostramos los datos de ROZHKOV GEORGY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZHKOV GEORGY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos