ROZAS ROIG JORDI
Informe ejecutivo de ROZAS ROIG JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROZAS ROIG JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAC PIXEL SL | Administrador Unico | 26/06/2023 | |
LEDSPAINGROUP SL | Administrador Solidario | 01/06/2023 | |
DRAC PIXEL SL | Apoderado Solidario | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE ROZAS ROIG JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZAS ROIG JORDI
Empresa: APPLICATE MULTIMEDIA 2013 SL
Liquidador
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 389970, I/A 5 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: APPLICATE MULTIMEDIA 2013 SL
Administrador Unico
- Rozas Roig Jordi
Liquidador
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 389970, I/A 5 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: DRAC PIXEL SL
Administrador Unico
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21135 , F 69, S 8, H B 17356, I/A 7 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: LEDSPAINGROUP SL
Administrador Solidario
- Chamizo Guerrero Jorge
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48812 , F 162, S 8, H B 597193, I/A 1 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Empresa: APPLICATE MULTIMEDIA 2013 SL
Administrador Unico
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 182, S 8, H B 389970, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: APPLICATE MULTIMEDIA 2013 SL
Administrador Solidario
- Rozas Barrachina Jorge
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 182, S 8, H B 389970, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: APPLICATE MULTIMEDIA 2013 SL
Administrador Solidario
- Rozas Barrachina Jorge
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 182, S 8, H B 389970, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: DRAC PIXEL SL
Apoderado Solidario
- Rozas Roig Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21135 , F 69, S 8, H B 17356, I/A 6 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Información de ROZAS ROIG JORDI
Mostramos los datos de ROZAS ROIG JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZAS ROIG JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos