ROZAS OLIVO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ROZAS OLIVO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROZAS OLIVO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PR-VALMA-CLERHP SL | Administrador Unico | 13/09/2023 | |
PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL | Administrador Solidario | 16/05/2023 | |
TRADING & CONSULTING WTP SL | Administrador Solidario | 02/02/2023 | |
PLASTICOS Y RESIDUOS 2020 SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2020 | |
FLOKKUN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/02/2018 | |
EUROANDINA DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE ROZAS OLIVO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZAS OLIVO JOSE LUIS
Empresa: PR-VALMA-CLERHP SL
Administrador Unico
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45645 , F 166, S 8, H M 802627, I/A 1 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL
Administrador Solidario
- Barroso Castilla Rafael
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 157, S 8, H B 532243, I/A 5 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL
Administrador Unico
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 157, S 8, H B 532243, I/A 5 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL
Administrador Unico
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 156, S 8, H B 532243, I/A 4 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-08
Empresa: PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL
Administrador Mancomunado
- Rozas Olivo Jose Luis
- Seriola Rodas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 156, S 8, H B 532243, I/A 4 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-08
Empresa: TRADING & CONSULTING WTP SL
Administrador Solidario
- Barroso Castilla Rafael
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 185, S 8, H H 27972, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-21
Empresa: AMBIMANT SERVICIOS URBANOS SL
Liquidador
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 224, S 8, H B 521104, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Empresa: AMBIMANT SERVICIOS URBANOS SL
Administrador Unico
- Rozas Olivo Jose Luis
Liquidador
- Rozas Olivo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 224, S 8, H B 521104, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Empresa: PLASTICOS Y RESIDUOS 2020 SL
Administrador Mancomunado
- GALANES Y ROMERO CONSULTING SL
- Rozas Olivo Jose Luis
- YOLINAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40375 , F 200, S 8, H M 717214, I/A 1 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Empresa: PLANTAS Y RECICLADOS DE RSU SL
Administrador Mancomunado
- Rozas Olivo Jose Luis
- Seriola Rodas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 156, S 8, H B 532243, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
VER MAS ACTOS
Información de ROZAS OLIVO JOSE LUIS
Mostramos los datos de ROZAS OLIVO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZAS OLIVO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos