ROZAS ALOS ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de ROZAS ALOS ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROZAS ALOS ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCK SISTERS ZGZ SL | Administrador Unico | 08/05/2019 | |
AGROINDUSTRIAS VALDUSAN SL | Administrador Unico | 15/12/2017 | |
EVA ROZAS SL | Administrador Unico | 09/07/2012 | |
GANADERA A. C. ROZAS SL | Administrador Unico | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE ROZAS ALOS ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZAS ALOS ANA CRISTINA
Empresa: CH VIOLA TRES SRL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 43, S 8, H Z 57514, I/A 6 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-50
Empresa: JVF 2015 CONSULTING SRL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 115, S 8, H Z 58101, I/A 8 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
Empresa: ROCK SISTERS ZGZ SL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3857 , F 125, S 8, H Z 52022, I/A 2 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-50
Empresa: CH VIOLA TRES SRL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 42, S 8, H Z 57514, I/A 4 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-50
Empresa: AGROINDUSTRIAS VALDUSAN SL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298 , F 74, S 8, H Z 63062, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
Empresa: JVF 2015 CONSULTING SRL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 114, S 8, H Z 58101, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-50
Empresa: JVF 2015 CONSULTING SRL
Nuevo Socio Único
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 114, S 8, H Z 58101, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-50
Empresa: GANADERA A. C. ROZAS SL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 216, S 8, H Z 27613, I/A 2 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Empresa: EVA ROZAS SL
Administrador Unico
- Rozas Alos Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 206, S 8, H Z 27662, I/A 3 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Información de ROZAS ALOS ANA CRISTINA
Mostramos los datos de ROZAS ALOS ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZAS ALOS ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos